首頁(yè) > 關(guān)于我們 > 管理團隊
女,漢族,1982年10月出生,2007年12月參加工作,2005年2月加入中國共產(chǎn)黨,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,曾就職于大連驛居杏林酒店有限公司,現任大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司財務(wù)部部長(cháng)。
男,漢族,1982年9月出生,2007年7月參加工作,2014年12月加入中國共產(chǎn)黨,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,先后任職中鐵物資上海公司會(huì )計 、渣打銀行大連分行中小企業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理、平安銀行大連分行企業(yè)部團隊經(jīng)理、宏泰商業(yè)保理(天津)有限公司業(yè)務(wù)部部長(cháng)、上海遠藤投資管理有限公司市場(chǎng)部部長(cháng),現任大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司投資發(fā)展部部長(cháng)。
男,漢族,1987年3月出生,2011年6月參加工作,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,先后就職于大連普灣新區城市建設管理與行政執法局工程事務(wù)中心,曾任大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司投資發(fā)展與信息運營(yíng)部部長(cháng),現任大連時(shí)泰城市建設有限公司董事、綜合部(黨群工作部)部長(cháng)
男,漢族,1983年7月出生,2005年7月參加工作,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,大連阿爾濱建設集團有限公司職員、大連筑成建設集團有限公司項目負責人、大連三川建設集團股份有限公司項目生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、普灣新區城建局職員、大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司職員、大連普恒市政設施管理有限公司工程部部長(cháng),大連普灣建設發(fā)展有限公司工程部部長(cháng),現任大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司工程管理部部長(cháng)。
女,漢族,1981年8月出生,2005年8月參加工作,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,先后就職于大連通世泰建材有限公司,大連恒基建設工程咨詢(xún)有限公司,現任大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司法務(wù)審計部部長(cháng)。