首頁(yè) > 關(guān)于我們 > 管理團隊
女,漢族,1992年3月出生,2015年9月參加工作,2023年11月入黨,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,先后任職大連松木島水務(wù)有限公司職員,大連普灣經(jīng)濟區管理委員會(huì )經(jīng)濟發(fā)展局副局長(cháng),大連海潤德股份有限公司部長(cháng),大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司綜合部(黨群工作部)職員,現任大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司人力資源部副部長(cháng)。
女,漢族,1977年1月出生,2001年7月參加工作,1999年3月加入中國共產(chǎn)黨,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,先后任職中鐵建大橋工程局集團第一工程有限公司主管會(huì )計、大連廣橋科技發(fā)展有限公司財務(wù)部副部長(cháng)、中鐵建大橋工程局集團第一工程有限公司財務(wù)部副部長(cháng),現任大連時(shí)泰城市建設發(fā)展有限公司紀檢監察部部長(cháng)。